François Davy remplacé à la présidence de l’association Plurience - 18/4/2015
Le président de Foncia, François Davy, a rendu la présidence de l’association Plurience, regroupant des grands groupes de l’administration de biens (Akerys, Billon, la Bourse de l’immobilier,(...)
Procivis Immobilier et l’UES-AP ont un directeur général - 16/4/2015
L’UES-AP, regroupement des 56 SACICAP (Sociétés anonymes d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété), présidé par Yannick Borde et membre de l’Union sociale pour l’habitat(...)
ORPI rejoint la FIABCI France - 31/3/2015
Le réseau d’agences immobilières ORPI annonce adhérer à la FIABCI par l’intermédiaire de sa succursale française, présidée par Leo Attias, fédération mondiale regroupant une centaine(...)
Le CNTGI adopte le code de déontologie - 26/3/2015
L’information a été donnée par le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI), Bernard Vorms, au cours d’une intervention devant les étudiants(...)
Des précisions sur le calendrier des décrets ALUR - 24/3/2015
Le 23 mars, entre les deux tours des élections départementales, le ministère du logement a communiqué sur la prochaine parution des décrets et arrêtés d’application de la loi "ALUR",(...)
Les professions immobilières à la croisée des chemins - 17/3/2015
Nouveaux entrants, nouvelles formes d'exercice, nouvelles exigences des clients : il est probable que dans 10-15 ans, les professions de la loi Hoguet seront assez nettement différentes(...)
La Boîte Immo rachète Previsite - 16/3/2015
La webagency éditrice du logiciel de transaction Hektor vient de racheter Previsite, acteur historique sur le marché de l’imagerie pour la visite immobilière virtuelle. La Boîte Immo(...)
Changement de direction chez Icade - 6/3/2015
Serge Grzybowski a présenté sa démission de son poste de président-directeur général au conseil d’administration de la foncière Icade avec effet immédiat. Son mandat arrivant en principe(...)
Décès de Claude Dilain, président de l’ANAH - 3/3/2015
Ancien sénateur (PS) de Seine-Saint-Denis et maire de Clichy-sous-Bois de 1995 à 2011, Claude Dilain est décédé le 3 mars des suites d’un accident cardio-vasculaire. Il avait 66 ans(...)
Stéphane Plaza crée une franchise immobilière - 24/2/2015
La holding de l’animateur de M6, SP Holding, possèdera 26,3% de Stéphane Plaza Franchise, sans apport autre que le nom et la notoriété, le reste du capital étant apporté par M6 (48%(...)